Jouanin marchand sas
[email protected] www.acim-jouanin.fr SEALED MICA BAND HEATERS ACIM JOUANIN ... SAS with capital of 1 000 000 € – APE 2751 Z - RCS Paris B 582 035 671 - TVA CEE : FR34 582 035 671 - Siret Evreux : 582 035 671 00079 - Head office : 282 rue des Pyrénées, 75020 Paris, France – Siret head office : 582 035 671 00087 NettetDénomination : JOUANIN ENGINEERING. Type d'établissement : Société par actions simplifiée (SAS) Code Siren : 420841850. Adresse : 282 Rue des Pyrénées 75020 PARIS 20. Mandataires : Démission de Ste ALC CONSULTANTS (Commissaire aux Comptes), démission de M Philippe JOUVET (Commissaire aux Comptes Suppléant) Capital : 107 …
Jouanin marchand sas
Did you know?
NettetJOUANIN MARCHAND , est une PME sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée créée le 01/10/1993 . L’établissement est spécialisé en Fabrication de structures métalliques et de parties de structures et son effectif est compris entre 20 à 49 salariés . NettetJOUANIN MARCHAND, Société par action simplifiées au capital de 350 000€, a débuté son activité en janvier 1965. HOLDING CHAUVET est président de la société JOUANIN MARCHAND. Le siège social de cette entreprise est actuellement situé Lieu dit Magny - 03230 Thiel sur acolin JOUANIN MARCHAND évolue sur le secteur d'activité : …
NettetJouanin Marchand SAS. Information about the manufacturer. Information about processes. Materials. Welding Process. Certificates. ISO 3834 next Audit. November 12, 2024. Address & Contacts . Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Certificates. NettetJOUANIN MARCHAND - Facebook
Nettet30. mar. 2024 · Créé le 30-03-2024, son activité est les activités des marchands de biens immobiliers. Dernière date maj: 12-04-2024: N° d'établissement (NIC) 00010: N° de SIRET: 95125661900010: Adresse postale: 359 CHE DU ROSSIGNOL 59560 COMINES ... ©2024 SOCIETE SAS - Reproduction interdite ... NettetJOUANIN MARCHAND, Société par action simplifiées au capital de 350 000€, a débuté son activité en janvier 1965. HOLDING CHAUVET est président de la société …
Nettet2. jun. 2024 · JOUANIN MARCHAND Jouanin Marchand S.A.S Dernière mise à jour : 2 juin 2024 Mettre à jour les informations de mon entreprise Contacter - JOUANIN …
Nettetjouanin-marchand.com - jouanin-marchand.com Spécialiste cintrage de tube et soudure Au service des industriels Automobile, Armement, Ferroviaire, BTP, Aéronautique, … Editeur du site : jouanin-marchand.com. Raison sociale : JOUANIN-MARCHAND … mariani affreschi catalogoNettetL'établissement JOUANIN MARCHAND est dans le domaine d'activité : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures, SAS, société par actions simplifiée, 2511Z , crée le 1 oct. 1993, l'éffectif est d'env. 20 à 49 salariés, siège principal. Complément société / établissement *: Nom de l'entreprise / établissement : JOUANIN … cuscino gabelNettet22. sep. 2024 · JOUANIN MARCHAND est actuellement dirigée par 1 mandataire social : 1 Président. Le mandataire social de JOUANIN MARCHAND est responsable de la … cuscino fluffy